Portal web de la Asamblea de Madrid
Pagina: Ficha del diputado
Contenido ofrecido por el portal web de la Asamblea de Madrid
Carmen Martínez Ten
Carmen Martínez Ten
Grupo Parlamentario Socialista
- Madrid
- 27 de noviembre de 1953
- Legislaturas
- V, X
Baja de actividad
10
junio
2019
Grupos Parlamentarios
- 09 jun 2015 - 10 jun 2019
- Grupo Parlamentario Socialista
Cargos en la Asamblea
- 09 jun 2015 - 10 jun 2019
- Diputada (Asamblea de Madrid)
- 09 jul 2015 - 10 jun 2019
- Miembro titular (Diputación Permanente)
- 20 jul 2015 - 26 may 2019
- Vocal (Comisión de Sanidad)
- 20 jul 2015 - 26 may 2019
- Secretaria (Comisión de Mujer)
- 13 feb 2017 - 26 may 2019
- Portavoz (Comisión de Cultura, Turismo y Deportes.)
Actividad parlamentaria
Grupos Parlamentarios
- 30 jun 1999 - 18 jul 2001
- Grupo Parlamentario Socialista - Progresistas
Cargos en la Asamblea
- 14 jul 1999 - 19 nov 1999
- Portavoz (Comisión de Cultura)
- 14 jul 1999 - 24 abr 2000
- Vocal (Comisión de Sanidad)
- 14 jul 1999 - 03 ene 2000
- Vocal (Comisión de Servicios Sociales)
- 15 jul 1999 - 18 jul 2001
- Miembro suplente (Diputación Permanente)
- 25 abr 2000 - 18 jul 2001
- Vocal (Comisión de Educación)
- 25 abr 2000 - 18 jul 2001
- Vocal (Comisión de Sanidad)
- 05 may 2000 - 18 jul 2001
- Vicepresidenta (Comisión de Juventud)
Actividad parlamentaria