Portal web de la Asamblea de Madrid
Pagina: Ficha del diputado
Contenido ofrecido por el portal web de la Asamblea de Madrid
Ruth Porta Cantoni
Ruth Porta Cantoni
Grupo Parlamentario Socialista
- Baleares
- 22 de abril de 1957
- Legislaturas
- VI, VII, VIII
Baja de actividad
21
mayo
2011
Grupos Parlamentarios
- 12 jun 2007 - 21 may 2011
- Grupo Parlamentario Socialista
Cargos en la Asamblea
- 12 jun 2007 - 21 may 2011
- Diputada (Asamblea de Madrid)
- 12 jul 2007 - 21 may 2011
- Vocal (Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado)
- 12 jul 2007 - 26 may 2008
- Vicepresidenta (Comisión de Justicia y Administraciones Públicas)
Cargos en la Asamblea
- 02 dic 2003 - 10 may 2004
- Vocal (Comisión de Presidencia)
- 02 dic 2003 - 10 oct 2005
- Vocal (Comisión de Presupuestos y Hacienda)
- 10 oct 2005 - 26 may 2007
- Vocal (Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado)
Actividad parlamentaria
Cargos en la Asamblea
- 17 jun 2003 - 27 oct 2003
- Portavoz Adjunta (Junta de Portavoces)
- 23 jun 2003 - 11 nov 2003
- Miembro titular (Diputación Permanente)
- 04 ago 2003 - 25 ago 2003
- Vocal (Comisión de Presupuestos)
- 20 ago 2003 - 28 ago 2003
- Vocal (Comisión de Presidencia)
Actividad parlamentaria