Portal web de la Asamblea de Madrid
Pagina: Ficha del diputado
Contenido ofrecido por el portal web de la Asamblea de Madrid
Carlos Robles Piquer
Carlos Robles Piquer
Grupo Parlamentario AP-PDP-UL
- 13 de octubre de 1925
- Legislaturas
- I
Baja de actividad
26
junio
1987
Grupos Parlamentarios
- 27 jun 1983 - 26 jun 1987
- Grupo Parlamentario AP-PDP-UL
Cargos en la Asamblea
- 27 jun 1983 - 26 jun 1987
- Diputado (Asamblea de Madrid)
- 19 jul 1983 - 17 dic 1985
- Miembro suplente (Diputación Permanente)
- 30 abr 1987 - 26 jun 1987
- Miembro suplente (Diputación Permanente)
Actividad parlamentaria