Portal web de la Asamblea de Madrid
Pagina: Ficha del diputado
Contenido ofrecido por el portal web de la Asamblea de Madrid
Salvador Victoria Bolívar
Salvador Victoria Bolívar
Grupo Parlamentario Popular
- Madrid
- 26 de noviembre de 1968
- Legislaturas
- VIII, IX
Baja de actividad
23
mayo
2015
Grupos Parlamentarios
- 07 jun 2011 - 23 may 2015
- Grupo Parlamentario Popular
Cargos en la Asamblea
- 07 jun 2011 - 23 may 2015
- Diputado (Asamblea de Madrid)
- 29 jun 2011 - 08 jun 2015
- Miembro titular (Diputación Permanente)
Actividad parlamentaria
Grupos Parlamentarios
- 06 nov 2008 - 21 may 2011
- Grupo Parlamentario Popular
Cargos en la Asamblea
- 06 nov 2008 - 21 may 2011
- Diputado (Asamblea de Madrid)