Portal web de la Asamblea de Madrid
Pagina: Ficha del diputado
Contenido ofrecido por el portal web de la Asamblea de Madrid
Alberto Oliver Gómez de la Vega
Alberto Oliver Gómez de la Vega
Grupo Parlamentario Más Madrid
- Madrid
- 13 de agosto de 1983
- Legislaturas
- X, XI, XII, XIII
- FOR. 01
- Tipo:Superior
- Subtipo:Licenciatura / Ingeniería / Grado
- Descripción:Ingeniería Industrial
- Centro:ICAI
-
- ACT. 01
- Tipo:Privada
- Administración / Empresa:Empresarios agrupados
- Cargo:Ingeniero mecánico
- Duración:1 año
-
- ACT. 02
- Tipo:Privada
- Administración / Empresa:AIRBUS
- Cargo:Coordinación de área
- Duración:2 años
-
- ACT. 03
- Tipo:Privada
- Administración / Empresa:Keelwit Technology
- Cargo:Jefe de Equipo
- Duración:3 años
-
- ACT. 04
- Tipo:Privada
- Administración / Empresa:El Corte Inglés
- Cargo:Jefe de compras
- Duración:3 años
-
Declaración de Actividades
Acuerdo de Mesa sobre compatibilidad
Acuerdo de Comisión sobre compatibilidad
Retribuciones
En exclusividad
Declaración de Bienes Patrimoniales
Grupos Parlamentarios
- 13 jun 2023 - ...
- Grupo Parlamentario Más Madrid
Cargos en la Asamblea
- 13 jun 2023 - ...
- Diputado (Asamblea de Madrid)
- 10 jul 2023 - ...
- Vocal (Comisión de Economía y Empleo)
- 12 jul 2023 - ...
- Portavoz (Comisión de Presupuestos y Hacienda)
- 12 jul 2023 - 26 jul 2023
- Portavoz Adjunto (Comisión de Vigilancia de las Contrataciones)
- 13 jul 2023 - ...
- Miembro suplente (Diputación Permanente)
- 26 jul 2023 - ...
- Vocal (Comisión de Vigilancia de las Contrataciones)
Actividad parlamentaria
Grupos Parlamentarios
- 08 jun 2021 - 28 may 2023
- Grupo Parlamentario Más Madrid
Cargos en la Asamblea
- 08 jun 2021 - 28 may 2023
- Diputado (Asamblea de Madrid)
- 05 jul 2021 - 12 sep 2022
- Vocal (Comisión de Presidencia, Justicia e Interior (XII Legislatura))
- 05 jul 2021 - 23 ene 2023
- Portavoz Adjunto (Comisión de Administración Local y Digitalización (XII Legislatura))
- 05 jul 2021 - 28 may 2023
- Portavoz (Comisión de Vigilancia de las Contrataciones)
- 12 jul 2021 - 16 nov 2022
- Vocal (Comisión de Investigación sobre la posible incidencia de la entrada del coronavirus a través del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en la expansión de la Covid-19 en la Comunidad de Madrid)
- 18 nov 2021 - 06 feb 2023
- Portavoz Adjunto (Comisión de Estudio para abordar la situación de la recuperación económica a través de los fondos europeos en la Comunidad de Madrid)
Actividad parlamentaria
Grupos Parlamentarios
- 04 jun 2020 - 11 mar 2021
- Grupo Parlamentario Más Madrid
Cargos en la Asamblea
- 04 jun 2020 - 11 mar 2021
- Diputado (Asamblea de Madrid)
- 15 jun 2020 - 11 mar 2021
- Portavoz (Comisión de Deportes y Transparencia)
- 15 jun 2020 - 11 mar 2021
- Vocal (Comisión de Economía, Empleo y Competitividad)
- 15 jun 2020 - 11 mar 2021
- Vocal (Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad)
- 15 jun 2020 - 11 mar 2021
- Portavoz Adjunto (Comisión de Vigilancia de las Contrataciones)
- 29 jun 2020 - 15 oct 2020
- Vocal (Comisión de Estudio para la recuperación e impulso de la actividad económica y social de la Comunidad de Madrid)
- 06 jul 2020 - 15 oct 2020
- Secretario (Comisión de Estudio para la recuperación e impulso de la actividad económica y social de la Comunidad de Madrid)
Actividad parlamentaria
Grupos Parlamentarios
- 16 feb 2017 - 26 may 2019
- Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid
Cargos en la Asamblea
- 16 feb 2017 - 26 may 2019
- Diputado (Asamblea de Madrid)
- 06 mar 2017 - 26 may 2019
- Portavoz (Comisión de Transportes, Vivienda e Infraestructuras.)
- 02 abr 2018 - 26 may 2019
- Portavoz (Comisión de Investigación sobre la presencia de amianto en Metro de Madrid.)
Actividad parlamentaria