Portal web de la Asamblea de Madrid
Pagina: Ficha del diputado
Contenido ofrecido por el portal web de la Asamblea de Madrid
Jorge Moruno Danzi
Jorge Moruno Danzi
Grupo Parlamentario Más Madrid
- Madrid
- 11 of November of 1982
- Legislatures
- XI, XII, XIII
- FOR. 01
- Type:Superior
- Subtype:Segundo ciclo, Estudios Avanzados, Masters o equivalentes
- Description:Políticas Sociales y Comunitarias
- Centre:IGOP-UAB
-
- ACT. 01
- Type:Privada
- Administration / Company:Barcelona Bus Turistic
- Position:Informador turístico
- Duration:2007- 2011
-
- ACT. 02
- Type:Privada
- Administration / Company:Universitat Oberta de Catalunya
- Position:Técnico de sede en Madrid
- Duration:2012- 2015
-
- ACT. 03
- Type:Privada
- Administration / Company:Podemos
- Position:Técnico
- Duration:2014- 2019
-
- ACT. 04
- Type:Privada
- Administration / Company:Rainbow Comunicaciones
- Position:Teleoperador
- Duration:2006-2007
-
- ACT. 01
- Title:Publicación. Libro "La fábrica del emprendedor" Akal 2015
-
- ACT. 02
- Title:Publicación. Libro. "No tengo tiempo" Akal 2018
-
Activities Statement
Bureau Agreement on compatibility
Commission Agreement on compatibility
Retributions
In exclusivity
Patrimonial Assets Statement
Parliamentary Groups
- 13 Jun 2023 - ...
- Grupo Parlamentario Más Madrid
Positions in the Assembly
- 13 Jun 2023 - ...
- Diputado (Asamblea de Madrid)
- 10 Jul 2023 - ...
- Portavoz Adjunto (Comisión de Vivienda, Transportes e Infraestructuras)
- 12 Jul 2023 - ...
- Portavoz (Comisión de Participación)
- 13 Jul 2023 - 07 Mar 2024
- Miembro suplente (Diputación Permanente)
- 07 Mar 2024 - ...
- Miembro titular (Diputación Permanente)
Parliamentary Activity
Parliamentary Groups
- 08 Jun 2021 - 12 Jun 2023
- Grupo Parlamentario Más Madrid
Positions in the Assembly
- 08 Jun 2021 - 12 Jun 2023
- Diputado (Asamblea de Madrid)
- 05 Jul 2021 - 03 Oct 2022
- Vocal (Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad)
- 05 Jul 2021 - 28 May 2023
- Portavoz Adjunto (Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura (XII Legislatura))
- 05 Jul 2021 - 28 May 2023
- Vocal (Comisión de Radio Televisión Madrid)
- 05 Jul 2021 - 08 Jul 2021
- Vocal (Comisión de Presupuestos y Hacienda)
- 08 Jul 2021 - 12 Sep 2022
- Vocal (Comisión de Vigilancia de las Contrataciones)
- 08 Jul 2021 - 12 Jun 2023
- Miembro suplente (Diputación Permanente)
- 14 Jul 2021 - 12 Sep 2022
- Presidente (Comisión de Vigilancia de las Contrataciones)
- 12 Sep 2022 - 06 Mar 2023
- Portavoz (Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de Madrid)
- 03 Oct 2022 - 28 May 2023
- Vocal (Comisión de Turismo y Deporte)
Parliamentary Activity
Parliamentary Groups
- 11 Jun 2019 - 07 Jun 2021
- Grupo Parlamentario Más Madrid
Positions in the Assembly
- 11 Jun 2019 - 07 Jun 2021
- Diputado (Asamblea de Madrid)
- 10 Jul 2019 - 07 Jun 2021
- Miembro suplente (Diputación Permanente)
- 23 Sep 2019 - 11 Mar 2021
- Portavoz (Comisión de Vivienda y Administración Local)
- 23 Sep 2019 - 11 Mar 2021
- Vocal (Comisión de Transportes, Movilidad e Infraestructuras)
- 23 Sep 2019 - 07 Oct 2019
- Vocal (Comisión de Radio Televisión Madrid)
- 07 Oct 2019 - 25 Nov 2019
- Vocal (Comisión de Economía, Empleo y Competitividad)
- 25 Nov 2019 - 15 Jun 2020
- Portavoz Adjunto (Comisión de Economía, Empleo y Competitividad)
- 15 Jun 2020 - 11 Mar 2021
- Vocal (Comisión de Justicia, Interior y Víctimas)
Parliamentary Activity