Portal web de la Asamblea de Madrid
Pagina: Ficha del diputado
Contenido ofrecido por el portal web de la Asamblea de Madrid
Juan Antonio Cánovas del Castillo Fraile
Juan Antonio Cánovas del Castillo Fraile
Grupo Parlamentario AP-PDP-UL
- 23 de febrero de 1920
- Legislaturas
- I, II
Baja de actividad
19
junio
1991
Cargos en la Asamblea
- 02 jul 1987 - 19 jun 1991
- Miembro suplente (Diputación Permanente)
Actividad parlamentaria
Grupos Parlamentarios
- 27 jun 1983 - 26 jun 1987
- Grupo Parlamentario AP-PDP-UL
Cargos en la Asamblea
- 27 jun 1983 - 26 jun 1987
- Diputado (Asamblea de Madrid)
- 19 jul 1983 - 17 dic 1985
- Miembro titular (Diputación Permanente)
Actividad parlamentaria