Portal web de la Asamblea de Madrid
Pagina: Ficha del diputado
Contenido ofrecido por el portal web de la Asamblea de Madrid
Francisco Contreras Lorenzo
Francisco Contreras Lorenzo
Grupo Parlamentario Socialista
- Madrid
- 03 de junio de 1954
- Legislaturas
- V, VI, VII, VIII
Baja de actividad
21
mayo
2011
Grupos Parlamentarios
- 12 jun 2007 - 21 may 2011
- Grupo Parlamentario Socialista
Cargos en la Asamblea
- 12 jun 2007 - 21 may 2011
- Diputado (Asamblea de Madrid)
- 26 jun 2007 - 03 oct 2007
- Secretaria Segunda (Diputación Permanente)
- 12 jul 2007 - 17 sep 2007
- Vocal (Comisión de Presupuestos y Hacienda)
- 12 jul 2007 - 01 jun 2009
- Vocal (Comisión de Vicepresidencia, Cultura y Deporte)
- 12 jul 2007 - 30 mar 2010
- Vocal (Comisión de Inmigración y Cooperación)
- 17 sep 2007 - 24 feb 2009
- Vicepresidente (Comisión de Deportes)
- 01 jun 2009 - 21 may 2011
- Vocal (Comisión de Familia y Asuntos Sociales *)
- 08 jul 2009 - 21 may 2011
- Vicepresidente (Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad)
Actividad parlamentaria
Cargos en la Asamblea
- 02 dic 2003 - 12 abr 2004
- Vicepresidente (Comisión de Economía e Innovación Tecnológica)
- 02 dic 2003 - 26 may 2007
- Portavoz Adjunto (Comisión de Familia y Asuntos Sociales *)
- 01 mar 2004 - 01 dic 2005
- Portavoz (Comisión de Estudio sobre la Inmigración en la Comunidad de Madrid)
- 12 abr 2004 - 10 may 2004
- Vocal (Comisión de Transportes e Infraestructuras (XII Legislatura))
- 10 may 2004 - 26 may 2007
- Vocal (Comisión de Justicia e Interior)
- 10 oct 2005 - 26 may 2007
- Portavoz (Comisión de Inmigración)
Actividad parlamentaria
Cargos en la Asamblea
- 23 jun 2003 - 11 nov 2003
- Miembro suplente (Diputación Permanente)
- 20 ago 2003 - 28 ago 2003
- Vicepresidente (Comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes)
- 20 ago 2003 - 28 ago 2003
- Vocal (Comisión de Educación)
- 20 ago 2003 - 28 ago 2003
- Vocal (Comisión de Servicios Sociales)
Actividad parlamentaria
Grupos Parlamentarios
- 30 jun 1999 - 26 may 2003
- Grupo Parlamentario Socialista - Progresistas
Cargos en la Asamblea
- 14 jul 1999 - 26 may 2003
- Vocal (Comisión de Servicios Sociales)
- 13 dic 1999 - 26 may 2003
- Vicepresidente (Comisión de Educación)
Actividad parlamentaria