Portal web de la Asamblea de Madrid
Pagina: Ficha del diputado
Contenido ofrecido por el portal web de la Asamblea de Madrid
Sylvia Enseñat de Carlos
Sylvia Enseñat de Carlos
Grupo Parlamentario Popular
- 08 de enero de 1960
- Legislaturas
- V, VI, VII
Baja de actividad
15
marzo
2004
Cargos en la Asamblea
- 02 dic 2003 - 15 dic 2003
- Vocal (Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado)
- 02 dic 2003 - 15 dic 2003
- Vocal (Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.)
- 02 dic 2003 - 15 mar 2004
- Portavoz (Comisión de Juventud)
- 11 dic 2003 - 15 mar 2004
- Miembro suplente (Diputación Permanente)
- 15 dic 2003 - 15 mar 2004
- Portavoz Adjunta (Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.)
- 15 dic 2003 - 15 mar 2004
- Vocal (Comisión de Control del Ente Público Radio Televisión Madrid.)
Actividad parlamentaria
Cargos en la Asamblea
- 10 jun 2003 - 11 nov 2003
- Secretaria Tercera (Asamblea de Madrid)
- 10 jun 2003 - 11 nov 2003
- Secretaria Tercera (Mesa de la Asamblea)
- 10 jun 2003 - 11 nov 2003
- Secretaria Tercera (Junta de Portavoces)
- 10 jun 2003 - 11 nov 2003
- Secretaria Tercera (Pleno)
- 23 jun 2003 - 11 nov 2003
- Secretaria Tercera (Diputación Permanente)
- 20 ago 2003 - 28 ago 2003
- Vocal (Comisión de Educación)
- 20 ago 2003 - 28 ago 2003
- Vocal (Comisión de Medio Ambiente)
Grupos Parlamentarios
- 30 jun 1999 - 26 may 2003
- Grupo Parlamentario Popular
Cargos en la Asamblea
- 14 jul 1999 - 05 jun 2000
- Vocal (Comisión de Presupuestos y Hacienda)
- 14 jul 1999 - 02 oct 2000
- Portavoz (Comisión de Servicios Sociales)
- 14 jul 1999 - 02 oct 2000
- Vocal (Comisión de Mujer)
- 15 jul 1999 - 01 jun 2000
- Miembro suplente (Diputación Permanente)
- 15 jul 1999 - 25 ene 2000
- Consejera (Consejo de Administración del Ente Público Radio Televisión Madrid)
- 01 jun 2000 - 26 may 2003
- Secretaria Tercera (Junta de Portavoces)
- 01 jun 2000 - 09 jun 2003
- Secretaria Tercera (Asamblea de Madrid)
- 01 jun 2000 - 09 jun 2003
- Secretaria Tercera (Diputación Permanente)
- 01 jun 2000 - 09 jun 2003
- Secretaria Tercera (Mesa de la Asamblea)
- 05 jun 2000 - 02 oct 2000
- Vocal (Comisión de Presidencia, Hacienda y Presupuestos)
- 02 oct 2000 - 28 ene 2002
- Vocal (Comisión de Sanidad)
- 02 oct 2000 - 15 mar 2002
- Vocal (Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado)
- 28 ene 2002 - 26 may 2003
- Vocal (Comisión de Justicia y Administraciones Públicas)
- 15 mar 2002 - 26 may 2003
- Vocal (Comisión de Sanidad)
Actividad parlamentaria