Portal web de la Asamblea de Madrid
Pagina: Ficha del diputado
Contenido ofrecido por el portal web de la Asamblea de Madrid
Joaquín García Pontes
Joaquín García Pontes
Grupo Parlamentario Socialista
- Cádiz
- 27 de abril de 1948
- Legislaturas
- VIII
Baja de actividad
21
mayo
2011
Grupos Parlamentarios
- 12 jun 2007 - 21 may 2011
- Grupo Parlamentario Socialista
Cargos en la Asamblea
- 12 jun 2007 - 21 may 2011
- Diputado (Asamblea de Madrid)
- 12 jul 2007 - 23 sep 2008
- Portavoz (Comisión de Presidencia e Interior)
- 12 jul 2007 - 23 sep 2008
- Vicepresidente (Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.)
- 12 jul 2007 - 24 feb 2009
- Vocal (Comisión de Deportes)
- 31 oct 2007 - 02 oct 2008
- Miembro suplente (Diputación Permanente)
- 27 mar 2008 - 29 dic 2010
- Vocal (Comisión Consultiva de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid)
- 29 sep 2008 - 21 may 2011
- Vocal (Comisión de Empleo e Inmigración)
- 30 sep 2008 - 21 may 2011
- Vicepresidente (Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio)
- 01 jun 2009 - 21 may 2011
- Vocal (Comisión de Vicepresidencia, Cultura y Deporte)
Actividad parlamentaria