Portal web de la Asamblea de Madrid
Pagina: Ficha del diputado
Contenido ofrecido por el portal web de la Asamblea de Madrid
Federico Jiménez de Parga Maseda
Federico Jiménez de Parga Maseda
Grupo Parlamentario Popular
- Barcelona
- 17 de febrero de 1966
- Legislaturas
- VI, VII, VIII, X
Baja de actividad
26
mayo
2019
Grupos Parlamentarios
- 10 may 2018 - 26 may 2019
- Grupo Parlamentario Popular
Cargos en la Asamblea
- 10 may 2018 - 26 may 2019
- Diputado (Asamblea de Madrid)
- 04 jun 2018 - 26 may 2019
- Vicepresidente (Comisión de Justicia.)
- 04 jun 2018 - 26 may 2019
- Vocal (Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.)
- 11 jun 2018 - 26 may 2019
- Portavoz Adjunto (Comisión de Vigilancia de las Contrataciones)
Actividad parlamentaria
Grupos Parlamentarios
- 12 jun 2007 - 21 may 2011
- Grupo Parlamentario Popular
Cargos en la Asamblea
- 12 jun 2007 - 21 may 2011
- Diputado (Asamblea de Madrid)
- 12 jul 2007 - 21 may 2011
- Portavoz Adjunto (Comisión de Control del Ente Público Radio Televisión Madrid.)
- 12 jul 2007 - 21 may 2011
- Portavoz Adjunto (Comisión de Empleo e Inmigración)
- 12 jul 2007 - 23 sep 2008
- Presidente (Comisión de Justicia y Administraciones Públicas)
- 12 jul 2007 - 23 sep 2008
- Vocal (Comisión de Presidencia e Interior)
- 12 jul 2007 - 29 sep 2008
- Portavoz (Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado)
- 29 sep 2008 - 30 mar 2010
- Portavoz (Comisión de Inmigración y Cooperación)
- 30 sep 2008 - 21 may 2011
- Vocal (Comisión de Presidencia, Justicia e Interior (XII Legislatura))
- 12 abr 2010 - 21 may 2011
- Secretario (Comisión de Vicepresidencia, Cultura y Deporte)
- 17 jun 2010 - 06 jun 2011
- Miembro suplente (Diputación Permanente)
Actividad parlamentaria
Cargos en la Asamblea
- 02 dic 2003 - 26 may 2007
- Secretario (Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado)
- 02 dic 2003 - 15 dic 2003
- Vocal (Comisión de Transportes e Infraestructuras (XII Legislatura))
- 02 dic 2003 - 26 may 2007
- Vocal (Comisión de Empleo e Inmigración)
- 02 dic 2003 - 15 dic 2003
- Portavoz Adjunto (Comisión de Juventud)
- 15 dic 2003 - 26 may 2007
- Portavoz Adjunto (Comisión de Justicia e Interior)
- 15 dic 2003 - 26 may 2007
- Presidente (Comisión de Control del Ente Público Radio Televisión Madrid.)
- 10 oct 2005 - 09 oct 2006
- Presidente (Comisión de Estudio para el Desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento)
Actividad parlamentaria
Cargos en la Asamblea
- 04 ago 2003 - 25 ago 2003
- Secretario (Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado)
- 20 ago 2003 - 28 ago 2003
- Vocal (Comisión de Presidencia)
- 20 ago 2003 - 28 ago 2003
- Vocal (Comisión de Justicia y Administraciones Públicas)