Portal web de la Asamblea de Madrid
Pagina: Mesa
Contenido ofrecido por el portal web de la Asamblea de Madrid
Assembly's Bureau
-
Vicepresidente Primero
Francisco Javier Ledesma Bartret
Grupo Parlamentario Socialista
More information about Francisco Javier Ledesma Bartret -
Vicepresidente Segundo
Pedro Núñez Morgades
Grupo Parlamentario Popular
More information about Pedro Núñez Morgades -
Secretario Primero
José Emilio Sánchez Cuenca
Grupo Parlamentario Socialista
More information about José Emilio Sánchez Cuenca -
Secretaria Segunda
María Rosa Vindel López
Grupo Parlamentario AP-PDP-UL
More information about María Rosa Vindel López
-
Presidente
Ramón Espinar Gallego
Grupo Parlamentario Socialista
27/06/1983 - 26/06/1987
More information about Ramón Espinar Gallego -
Vicepresidente Primero
Adolfo Martínez Sánchez
Grupo Parlamentario Socialista
26/06/1985 - 26/06/1987
More information about Adolfo Martínez Sánchez -
Vicepresidente Primero
Luis Alejandro Cendrero Uceda
Grupo Parlamentario Socialista
27/06/1983 - 18/06/1985
More information about Luis Alejandro Cendrero Uceda -
Vicepresidente Segundo
Isaac Sáez González
Grupo Parlamentario AP-PDP-UL
27/06/1983 - 26/06/1987
More information about Isaac Sáez González -
Vicepresidente Tercero
Emilio Ramón Rodríguez Sánchez
Grupo Parlamentario Comunista-Comunidad de Madrid
27/06/1983 - 26/06/1987
More information about Emilio Ramón Rodríguez Sánchez -
Secretaria Primera
Elvira Domingo Ortiz
Grupo Parlamentario Socialista
27/06/1983 - 26/06/1987
More information about Elvira Domingo Ortiz -
Secretario Segundo
José Ramón Pin Arboledas
Grupo Parlamentario AP-PDP-UL
27/06/1983 - 26/06/1987
More information about José Ramón Pin Arboledas -
Secretario Tercero
José Emilio Sánchez Cuenca
Grupo Parlamentario Socialista
27/06/1983 - 26/06/1987
More information about José Emilio Sánchez Cuenca