Portal web de la Asamblea de Madrid
Pagina: Junta de Portavoces
Contenido ofrecido por el portal web de la Asamblea de Madrid
Board of Spokesmen
Presidente
José Ignacio Echeverría Echániz
Grupo Parlamentario Popular
More information about José Ignacio Echeverría Echániz-
Vicepresidente Primero
Jacobo Ramón Beltrán Pedreira
Grupo Parlamentario Popular
More information about Jacobo Ramón Beltrán Pedreira -
Vicepresidenta Segunda
María Amparo Valcarce García
Grupo Parlamentario Socialista
More information about María Amparo Valcarce García -
Vicepresidente Tercero
Antero Ruiz López
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes
More information about Antero Ruiz López -
Secretaria Primera
María Isabel Redondo Alcaide
Grupo Parlamentario Popular
More information about María Isabel Redondo Alcaide -
Secretario Segundo
Enrique Normand de la Sotilla
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia
More information about Enrique Normand de la Sotilla -
Secretario Tercero
Carlos González Pereira
Grupo Parlamentario Popular
More information about Carlos González Pereira
-
Vicepresidenta Primera
Rosa Posada Chapado
Grupo Parlamentario Popular
01/02/2012 - 21/10/2014
More information about Rosa Posada Chapado -
Vicepresidenta Primera
Cristina Cifuentes Cuencas
Grupo Parlamentario Popular
07/06/2011 - 16/01/2012
More information about Cristina Cifuentes Cuencas -
Portavoz
José Manuel Franco Pardo
Grupo Parlamentario Socialista
16/02/2015 - 23/05/2015
More information about José Manuel Franco Pardo -
Portavoz
Tomás Gómez Franco
Grupo Parlamentario Socialista
10/06/2011 - 16/02/2015
More information about Tomás Gómez Franco -
Portavoz
Gregorio Gordo Pradel
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes
09/06/2011 - 23/05/2015
More information about Gregorio Gordo Pradel -
Portavoz
Luis Velasco Rami
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia
09/06/2011 - 23/05/2015
More information about Luis Velasco Rami -
Portavoz
Íñigo Henríquez de Luna Losada
Grupo Parlamentario Popular
08/06/2011 - 23/05/2015
More information about Íñigo Henríquez de Luna Losada -
Portavoz Adjunto
Modesto Nolla Estrada
Grupo Parlamentario Socialista
16/02/2015 - 23/05/2015
More information about Modesto Nolla Estrada -
Portavoz Adjunto
Modesto Nolla Estrada
Grupo Parlamentario Socialista
16/02/2015 - 23/05/2015
More information about Modesto Nolla Estrada -
Portavoz Adjunto
José Quintana Viar
Grupo Parlamentario Socialista
10/06/2011 - 23/05/2015
More information about José Quintana Viar -
Portavoz Adjunto
Ramón Marcos Allo
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia
09/06/2011 - 23/05/2015
More information about Ramón Marcos Allo -
Portavoz Adjunto
Álvaro González López
Grupo Parlamentario Popular
08/06/2011 - 23/05/2015
More information about Álvaro González López -
Portavoz Adjunto
Pedro Muñoz Abrines
Grupo Parlamentario Popular
08/06/2011 - 23/05/2015
More information about Pedro Muñoz Abrines -
Portavoz Adjunta
Rosa María Alcalá Chacón
Grupo Parlamentario Socialista
16/03/2012 - 16/02/2015
More information about Rosa María Alcalá Chacón -
Portavoz Adjunta
Carmen Menéndez González-Palenzuela
Grupo Parlamentario Socialista
10/06/2011 - 16/03/2012
More information about Carmen Menéndez González-Palenzuela -
Portavoz Adjunta
María Josefa Amat Ruiz
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes
09/06/2011 - 23/05/2015
More information about María Josefa Amat Ruiz -
Portavoz Adjunta
Elvira María García Piñeiro
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia
09/06/2011 - 23/05/2015
More information about Elvira María García Piñeiro -
Portavoz Adjunta
Eulalia Vaquero Gómez
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes
09/06/2011 - 23/05/2015
More information about Eulalia Vaquero Gómez