Portal web de la Asamblea de Madrid
Pagina: Presidentes
Contenido ofrecido por el portal web de la Asamblea de Madrid
Expresidentes
¿Conoces los Presidentes que ha tenido la Asamblea de Madrid desde su constitución?
Presidentes
-
Eugenia Carballedo Berlanga
Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid- Legislaturas
- XII
- Fecha de inicio y fin en el cargo de presidente
- 8 junio 2021 - 12 junio 2023
-
Juan Trinidad Martos
Grupo Parlamentario de Ciudadanos- Legislaturas
- XI
- Fecha de inicio y fin en el cargo de presidente
- 11 junio 2019 - 7 junio 2021
-
María Paloma Adrados Gautier
Grupo Parlamentario Popular- Legislaturas
- X
- Fecha de inicio y fin en el cargo de presidente
- 9 junio 2015 - 10 junio 2019
-
José Ignacio Echeverría Echániz
Grupo Parlamentario Popular- Legislaturas
- IX
- Fecha de inicio y fin en el cargo de presidente
- 7 junio 2011 - 8 junio 2015
-
María Elvira Rodríguez Herrer
Grupo Parlamentario Popular- Legislaturas
- VIII
- Fecha de inicio y fin en el cargo de presidente
- 12 junio 2007 - 6 junio 2011
-
María Concepción Dancausa Treviño
Grupo Parlamentario Popular- Legislaturas
- VII
- Fecha de inicio y fin en el cargo de presidente
- 12 noviembre 2003 - 11 junio 2007
-
María Concepción Dancausa Treviño
Grupo Parlamentario Popular- Legislaturas
- VI
- Fecha de inicio y fin en el cargo de presidente
- 10 junio 2003 - 11 noviembre 2003
-
Jesús Pedroche Nieto
Grupo Parlamentario Popular- Legislaturas
- V
- Fecha de inicio y fin en el cargo de presidente
- 13 julio 1999 - 9 junio 2003
-
Juan Van-Halen Acedo
Grupo Parlamentario Popular- Legislaturas
- IV
- Fecha de inicio y fin en el cargo de presidente
- 27 junio 1995 - 29 junio 1999
-
Pedro Díez Olazábal
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida- Legislaturas
- III
- Fecha de inicio y fin en el cargo de presidente
- 20 junio 1991 - 26 junio 1995
-
Rosa Posada Chapado
Grupo Parlamentario CDS- Legislaturas
- II
- Fecha de inicio y fin en el cargo de presidente
- 2 julio 1987 - 19 junio 1991
-
Ramón Espinar Gallego
Grupo Parlamentario Socialista- Legislaturas
- I
- Fecha de inicio y fin en el cargo de presidente
- 27 junio 1983 - 26 junio 1987