Portal web de la Asamblea de Madrid
Pagina: Mesa
Contenido ofrecido por el portal web de la Asamblea de Madrid
Mesa de la Asamblea
-
Vicepresidente Primero
Francisco Javier Ledesma Bartret
Grupo Parlamentario Socialista
Más información sobre Francisco Javier Ledesma Bartret -
Vicepresidente Segundo
Pedro Núñez Morgades
Grupo Parlamentario Popular
Más información sobre Pedro Núñez Morgades -
Secretario Primero
José Emilio Sánchez Cuenca
Grupo Parlamentario Socialista
Más información sobre José Emilio Sánchez Cuenca -
Secretaria Segunda
María Rosa Vindel López
Grupo Parlamentario AP-PDP-UL
Más información sobre María Rosa Vindel López
-
Presidente
Ramón Espinar Gallego
Grupo Parlamentario Socialista
27/06/1983 - 26/06/1987
Más información sobre Ramón Espinar Gallego -
Vicepresidente Primero
Adolfo Martínez Sánchez
Grupo Parlamentario Socialista
26/06/1985 - 26/06/1987
Más información sobre Adolfo Martínez Sánchez -
Vicepresidente Primero
Luis Alejandro Cendrero Uceda
Grupo Parlamentario Socialista
27/06/1983 - 18/06/1985
Más información sobre Luis Alejandro Cendrero Uceda -
Vicepresidente Segundo
Isaac Sáez González
Grupo Parlamentario AP-PDP-UL
27/06/1983 - 26/06/1987
Más información sobre Isaac Sáez González -
Vicepresidente Tercero
Emilio Ramón Rodríguez Sánchez
Grupo Parlamentario Comunista-Comunidad de Madrid
27/06/1983 - 26/06/1987
Más información sobre Emilio Ramón Rodríguez Sánchez -
Secretaria Primera
Elvira Domingo Ortiz
Grupo Parlamentario Socialista
27/06/1983 - 26/06/1987
Más información sobre Elvira Domingo Ortiz -
Secretario Segundo
José Ramón Pin Arboledas
Grupo Parlamentario AP-PDP-UL
27/06/1983 - 26/06/1987
Más información sobre José Ramón Pin Arboledas -
Secretario Tercero
José Emilio Sánchez Cuenca
Grupo Parlamentario Socialista
27/06/1983 - 26/06/1987
Más información sobre José Emilio Sánchez Cuenca