Portal web de la Asamblea de Madrid
Pagina: Junta de Portavoces
Contenido ofrecido por el portal web de la Asamblea de Madrid
Junta de Portavoces
Presidente
José Ignacio Echeverría Echániz
Grupo Parlamentario Popular
Más información sobre José Ignacio Echeverría Echániz-
Vicepresidente Primero
Jacobo Ramón Beltrán Pedreira
Grupo Parlamentario Popular
Más información sobre Jacobo Ramón Beltrán Pedreira -
Vicepresidenta Segunda
María Amparo Valcarce García
Grupo Parlamentario Socialista
Más información sobre María Amparo Valcarce García -
Vicepresidente Tercero
Antero Ruiz López
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes
Más información sobre Antero Ruiz López -
Secretaria Primera
María Isabel Redondo Alcaide
Grupo Parlamentario Popular
Más información sobre María Isabel Redondo Alcaide -
Secretario Segundo
Enrique Normand de la Sotilla
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia
Más información sobre Enrique Normand de la Sotilla -
Secretario Tercero
Carlos González Pereira
Grupo Parlamentario Popular
Más información sobre Carlos González Pereira
-
Vicepresidenta Primera
Rosa Posada Chapado
Grupo Parlamentario Popular
01/02/2012 - 21/10/2014
Más información sobre Rosa Posada Chapado -
Vicepresidenta Primera
Cristina Cifuentes Cuencas
Grupo Parlamentario Popular
07/06/2011 - 16/01/2012
Más información sobre Cristina Cifuentes Cuencas -
Portavoz
José Manuel Franco Pardo
Grupo Parlamentario Socialista
16/02/2015 - 23/05/2015
Más información sobre José Manuel Franco Pardo -
Portavoz
Tomás Gómez Franco
Grupo Parlamentario Socialista
10/06/2011 - 16/02/2015
Más información sobre Tomás Gómez Franco -
Portavoz
Gregorio Gordo Pradel
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes
09/06/2011 - 23/05/2015
Más información sobre Gregorio Gordo Pradel -
Portavoz
Luis Velasco Rami
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia
09/06/2011 - 23/05/2015
Más información sobre Luis Velasco Rami -
Portavoz
Íñigo Henríquez de Luna Losada
Grupo Parlamentario Popular
08/06/2011 - 23/05/2015
Más información sobre Íñigo Henríquez de Luna Losada -
Portavoz Adjunto
Modesto Nolla Estrada
Grupo Parlamentario Socialista
16/02/2015 - 23/05/2015
Más información sobre Modesto Nolla Estrada -
Portavoz Adjunto
Modesto Nolla Estrada
Grupo Parlamentario Socialista
16/02/2015 - 23/05/2015
Más información sobre Modesto Nolla Estrada -
Portavoz Adjunto
José Quintana Viar
Grupo Parlamentario Socialista
10/06/2011 - 23/05/2015
Más información sobre José Quintana Viar -
Portavoz Adjunto
Ramón Marcos Allo
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia
09/06/2011 - 23/05/2015
Más información sobre Ramón Marcos Allo -
Portavoz Adjunto
Álvaro González López
Grupo Parlamentario Popular
08/06/2011 - 23/05/2015
Más información sobre Álvaro González López -
Portavoz Adjunto
Pedro Muñoz Abrines
Grupo Parlamentario Popular
08/06/2011 - 23/05/2015
Más información sobre Pedro Muñoz Abrines -
Portavoz Adjunta
Rosa María Alcalá Chacón
Grupo Parlamentario Socialista
16/03/2012 - 16/02/2015
Más información sobre Rosa María Alcalá Chacón -
Portavoz Adjunta
Carmen Menéndez González-Palenzuela
Grupo Parlamentario Socialista
10/06/2011 - 16/03/2012
Más información sobre Carmen Menéndez González-Palenzuela -
Portavoz Adjunta
María Josefa Amat Ruiz
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes
09/06/2011 - 23/05/2015
Más información sobre María Josefa Amat Ruiz -
Portavoz Adjunta
Elvira María García Piñeiro
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia
09/06/2011 - 23/05/2015
Más información sobre Elvira María García Piñeiro -
Portavoz Adjunta
Eulalia Vaquero Gómez
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes
09/06/2011 - 23/05/2015
Más información sobre Eulalia Vaquero Gómez