Portal web de la Asamblea de Madrid
Pagina: Junta de Portavoces
Contenido ofrecido por el portal web de la Asamblea de Madrid
Junta de Portavoces
Presidenta
María Concepción Dancausa Treviño
Grupo Parlamentario Popular
Más información sobre María Concepción Dancausa Treviño-
Vicepresidenta Primera
Cristina Cifuentes Cuencas
Grupo Parlamentario Popular
Más información sobre Cristina Cifuentes Cuencas -
Vicepresidente Segundo
Francisco Cabaco López
Grupo Parlamentario Socialista
Más información sobre Francisco Cabaco López -
Vicepresidenta Tercera
María Reyes Montiel Mesa
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
Más información sobre María Reyes Montiel Mesa -
Secretaria Primera
María Paloma Adrados Gautier
Grupo Parlamentario Popular
Más información sobre María Paloma Adrados Gautier -
Secretaria Segunda
Helena Almazán Vicario
Grupo Parlamentario Socialista
Más información sobre Helena Almazán Vicario -
Secretario Tercero
Jacobo Ramón Beltrán Pedreira
Grupo Parlamentario Popular
Más información sobre Jacobo Ramón Beltrán Pedreira
Grupo Parlamentario Socialista
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
-
Vicepresidente Primero
José Ignacio Echeverría Echániz
Grupo Parlamentario Popular
12/11/2003 - 03/10/2005
Más información sobre José Ignacio Echeverría Echániz -
Secretaria Tercera
María del Carmen Álvarez-Arenas Cisneros
Grupo Parlamentario Popular
12/11/2003 - 30/09/2005
Más información sobre María del Carmen Álvarez-Arenas Cisneros -
Portavoz
Antonio Germán Beteta Barreda
Grupo Parlamentario Popular
18/11/2003 - 26/05/2007
Más información sobre Antonio Germán Beteta Barreda -
Portavoz
Fausto Fernández Díaz
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
12/11/2003 - 03/03/2005
Más información sobre Fausto Fernández Díaz -
Portavoz Adjunto
David Pérez García
Grupo Parlamentario Popular
06/10/2005 - 26/05/2007
Más información sobre David Pérez García -
Portavoz Adjunto
Juan Soler-Espiauba Gallo
Grupo Parlamentario Popular
18/11/2003 - 26/05/2007
Más información sobre Juan Soler-Espiauba Gallo -
Portavoz Adjunto
Miguel Angel Reneses González-Solares
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
12/11/2003 - 01/06/2004
Más información sobre Miguel Angel Reneses González-Solares -
Portavoz Adjunto
Luis Suárez Machota
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
12/11/2003 - 15/12/2003
Más información sobre Luis Suárez Machota -
Portavoz Adjunta
Cristina Cifuentes Cuencas
Grupo Parlamentario Popular
18/11/2003 - 06/10/2005
Más información sobre Cristina Cifuentes Cuencas -
Portavoz Adjunta
Matilde Fernández Sanz
Grupo Parlamentario Socialista
12/11/2003 - 26/05/2007
Más información sobre Matilde Fernández Sanz