Portal web de la Asamblea de Madrid
Pagina: Iniciativa
Contenido ofrecido por el portal web de la Asamblea de Madrid
CGLS/NS-1/2008
Renovación designación de Senadores en representación de la Comunidad de Madrid.VIII Legislatura y nueva designación de Senadores: Nombramiento de Dª Matilde Fernández Sanz en sustitución de D. Rafael Simancas Simancas, por renuncia, y nombramiento de D. José Quintana Viar, en virtud de lo dispuesto en el articulo 224.3 del Reglamento de la Asamblea
Estado: ARCHIVADA
Documento de apertura: 18/03/2008
Procedimiento: Por vía art. 225 R.A.
Órgano: Pleno de la Asamblea
Autores Inés Sabanés Nadal
Destinatario Mesa de la Asamblea
- 18/03/2008
- Nombramiento de Senadores en representación de la Comunidad de Madrid
- RGEP4432-08 (18/03/2008) Designación de Senadores de 18/03/2008
- 24/03/2008
- Renuncia de Senador
- De D Rafael Simancas Simancas, comunicando su renuncia a partir del día 24 de marzo de 2008 como Senador por designación de la Asamblea de Madrid, al haber sido elegido Diputado a Cortes Generales en las elecciones generales celebradas el pasado día 9 de marzo de 2008 y tomando posesión el día 1 de abril de 2008
- RGEP4454-08 (24/03/2008) Renuncia de Senador de 24/03/2008
- 24/03/2008
- Acuerdo de Mesa
- Toma de conocimiento y traslado al Senado a los efectos de lo preceptuado en el articulo 18.f) del Reglamento
- RGSP687-08 (28/03/2008) Acuerdo de Mesa de 24/03/2008
- RGSP688-08 (28/03/2008) Acuerdo de Mesa de 24/03/2008
- RGSP679-08 (28/03/2008) Acuerdo de Mesa de 24/03/2008
- 24/03/2008
- Acuerdo de Mesa
- En relación con el Acuerdo de la Junta Electoral de 18/02/2008, respecto de la consulta sobre referencia demográfica a tener en cuenta a efectos de la designación de Senadores de la IX Legislatura. La Mesa de la Asamblea, Considerando: Primero Que el Pleno de la Asamblea de Madrid de la VIII Legislatura, en sesión de 28 de junio de 2007, acordó la designación de Senadores en representación de la Comunidad de Madrid en favor de los Ilmos. Sres. Diputados que sequidamente se relacionan: D. Antonio Germán Beteta Barreda D. Luis Peral Guerra D. Juan Van-Halen Acedo D. José Ignacio Echevarría Echániz D. Rafael Simancas Simancas Dª Ruth Porta Cantoni Segundo: Que mediante Real Decreto 33/2008, de 14 de enero (BOE 20-01-2004), de disolución del Congreso de los Diputados y del Seando y de convocatoria de elecciones, fueron disueltos el Congreso de los Diputados y el Senado elegidos el día 14 de marzo de 2004 (artículo 1) y convocadas elecciones a ambas Cámaras que se celebraron el domingo, 9 de mardo de 2008 (artículo 2). Vistos: Primero: Los artículos 69.5 de la Constitución Española, 16.3.i) del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, 12 del Reglamento del Senado, y demás legislación aplicable en relación con la designación de Senadores en representación de esta Comunidad Autónoma. Segundo: La renuncia a la condición de Senador en representación de la Comunidad de Madrid de D. Rafael Simancas Simancas. Acuerda: Entender confirmados a los Senadores designados, declarando formalmente la renovación de la designación efectuada por el Pleno de la Asamblea, en sesión de 28 de junio de 2007, como Senadores en representación de la Comunidad de Madrid a favor de los Ilmos. Sres. Diputados de esta Cámara que seguidamente se relacionan: D. Antonio Germán Beteta Barreda D. Luis Peral Guerra D. Juan Van-Halen Acedo D. José Ignacio Echevarría Echániz Dª Ruth Porta Cantoni Del presente acuerdo se dará traslado al Excmo. Sr. Presidente del Senado y a los Ilmos. Sres. Diputados
- RGSP685-08 (28/03/2008) Acuerdo de Mesa de 24/03/2008
- RGSP686-08 (28/03/2008) Acuerdo de Mesa de 24/03/2008
- 18/03/2008
- Designación de Senadores
- De la Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, al amparo de lo dispuesto en el artículo 223 y siguientes del Reglamento de la Asamblea, comunicando su decisión de designar como candidato a Senador del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida a D. Gregorio Gordo Pradel
- RGEP4432-08 (18/03/2008) Designación de Senadores de 18/03/2008
- 24/03/2008
- Designación de Senadores
- De la Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo previsto en los artículos 223 y siguientes del Reglamento de la Asamblea, proponiendo como Senador en representación de la Comunidad de Madrid, para su designación por el Pleno, a Dª Matilde Fernández Sanz
- RGEP4458-08 (24/03/2008) Designación de Senadores de 24/03/2008
- 24/03/2008
- Designación de Senadores
- De la Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo previsto en los artículos 223 y siguientes del Reglamento de la Asamblea, proponiendo como Senador en representación de la Comunidad de Madrid, para su designación por el Pleno, a D. José Quintana Viar
- RGEP4459-08 (24/03/2008) Designación de Senadores de 24/03/2008
- 26/03/2008
- Grupo Parlamentario Izquierda Unida
- De la Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida solicitando, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 y concordantes del Reglamento de la Asamblea que la votación a realizar en el próximo pleno de fecha 27 de marzo de 2008, en su punto referente a la designación de Senadores en representación de la Comunidad de Madrid, se realice bajo la modalidad de votación secreta por papeletas
- RGEP4646-08 (26/03/2008) Grupo Parlamentario Izquierda Unida de 26/03/2008
- 27/03/2008
- Solicitud de retirada
- De Dª Inés Sabanés Nadal, Diputada del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, solicitando la retirada definitiva del escrito presentado en el día de ayer con número de Registro 4646
- RGEP4668-08 (27/03/2008) Solicitud de retirada de 27/03/2008
- 27/03/2008
- Sesión plenaria
- El Pleno de la Asamblea, en su sesión ordinaria del día 27 de marzo de 2008, de conformidad con el artículo 225 del Reglamento de la Asamblea, ha designado Senadores en representación de la Comunidad de Madrid a los Ilmos. Sres. Diputados: A propuesta del Grupo Parlamentario Socialista: Ilma. Sra. Dña. Matilde Fernández Sanz, en sustitución por renuncia del Ilmo. Sr. D. Rafael Simancas Simancas. Ilmo. Sr. D. José Quintana Viar.
- DD.SS. 171 (27/03/2008) desde la página 4641 hasta la página 4643
- B.O.A.M. 56 (03/04/2008) desde la página 5889 hasta la página 5889
- RGSP715-08 (03/04/2008) Sesión plenaria de 27/03/2008
- RGSP716-08 (03/04/2008) Sesión plenaria de 27/03/2008
- RGSP717-08 (03/04/2008) Sesión plenaria de 27/03/2008
- 28/03/2008
- Acuerdo de Mesa del Senado
- Del Sr. Presidente del Senado, remitiendo Acuerdo de la Mesa de esa Cámara de 08-04-08, por el que se toma conocimiento de la renovación de la designación de D. Antonio Germán Beteta Barreda, D. Luis Peral Guerra, D. Juan Van-Halen Acedo, D. José Ignacio Echeverría Echániz y Dña. Ruth Porta Cantoni, como Senadores en representación de la Comunidad de Madrid.
- RGEP5195-08 (14/04/2008) Acuerdo de Mesa del Senado de 28/03/2008
- 03/04/2008
- Acuerdo de Mesa del Senado
- Del Sr. Presidente del Senado, remitiendo Acuerdo de la Mesa de esa Cámara de 15-04-08, por el que se toma conocimiento de la designación, en sesión plenaria celebrada el día 27-03-08, de Dña. Matilde Fernández Sanz, en sustitución por renuncia de D. Rafael Simancas Simancas, y de D. José Quintana Viar, como Senadores en representación de la Comunidad de Madrid.
- RGEP5390-08 (18/04/2008) Acuerdo de Mesa del Senado de 03/04/2008